NEWPORT {SHROPSHIRE} COTTAGE CARE CENTRE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 1001348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The relief care and assistance of persons irrespective of colour, race or creed suffering from any form of sickness or incapacity. The advancement of education and provision of facilities in the interests of social welfare for recreation and leisure time occupation for the benefit of the community in Newport, Shropshire and the surrounding neighbourhood.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £437,134
Cyfanswm gwariant: £418,197

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Stafford
  • Telford & Wrekin

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1019200 WELLINGTON COTTAGE CARE TRUST
  • 20 Rhagfyr 1990: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • NEWPORT (SHROPSHIRE) COMMUNITY HOSPITAL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
  • NEWPORT {SHROPSHIRE} COTTAGE HOSPITAL TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Robson Ymddiriedolwr 24 June 2024
AGE UK SHROPSHIRE TELFORD & WREKIN
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Leslie Mould Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Mary Elizabeth Young Ymddiriedolwr 27 February 2023
PITCHCROFT & CHURCH ASTON WI
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Joyce Valerie Burke Ymddiriedolwr 08 July 2019
Dim ar gofnod
Barbara GOUGH Ymddiriedolwr 03 March 2016
Dim ar gofnod
ROBERT LAIDLER Ymddiriedolwr 25 November 2012
Dim ar gofnod
MARGARET ANN BROTHERTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
DERRICK CLANCY Ymddiriedolwr
Cosy hall Community Trust
Derbyniwyd: Ar amser
KEITH CHARLES NORTON Ymddiriedolwr
TELFORD CRISIS SUPPORT
Derbyniwyd: Ar amser
Dr NICHOLAS JOHN TINDALL Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £373.10k £262.56k £366.62k £372.34k £437.13k
Cyfanswm gwariant £347.46k £253.83k £333.78k £387.30k £418.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £30.75k £10.72k N/A £33.67k £44.30k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £157.32k £38.62k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 14 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 14 Tachwedd 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 25 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 26 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 26 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 12 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 12 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 01 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 01 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 BAYLEY HILLS
EDGMOND
NEWPORT
TF10 8JG
Ffôn:
01952810684