CLAVERHAM MEETING HOUSE PRESERVATION FUND TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Building & Fabric preservation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 12 Ionawr 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1052118 THE CLAVERHAM MEETING HOUSE TRUST
- 06 Medi 1991: Cofrestrwyd
- 12 Ionawr 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36 | £21 | £20 | £20 | £20 | |
|
Cyfanswm gwariant | £934 | £978 | £978 | £1.02k | £37.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 06 Rhagfyr 2014 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 12 Medi 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 06 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5TH. JUNE 1991
Gwrthrychau elusennol
(1)TO PAY OR APPLY THE INCOME OR CAPITAL THEREOF TO THE FRIENDS HISTORICAL SOCIETY FOR THE MAINTENANCE UPKEEP IMPROVEMENT OR PRESERVATION IN GOOD AND SUBSTANTIAL REPAIR AND CONDITION OF THE BUILDINGS GRAVEYARD AND GROUNDS INCLUDING THE BOUNDARY WALLS AND ALL FACILITIES FIXTURES AND FITTINGS OF THE CLAVERHAM MEETING HOUSE. (B)TO PAY OR APPLY THE SAME BY DONATION TO THE JOSEPH AND FRANCES CLARK TRUST SO LONG AS IT SHALL BE A CHARITABLE INSTITUTION AND THEREAFTER TO ANY ONE OR MORE CHARITABLE INSTITUTIONS TO OR APPLY THE SAME FOR THE PRESERVATION OF THE NATURAL BEAUTY ASPECTS AND FEATURES OF THE AREA OF STREET SOMERSET AND THE VICINITY THEREOF AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT. (3)TO PAY OR APPLY THE SAME TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH ONE OR MORE CHARITABLE INSTITUTIONS OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
CLAVERHAM, STREET
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window