ymddiriedolwyr CROSSWAYS COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1007156
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Kirk | Cadeirydd | 20 December 2021 |
|
|
||||
Monique London | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|||||
Dr Nicole Ruth Averill | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Simon Christopher Nigel Weatherseed | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Caroline Elizabeth Ridge Davis | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Amy May Perkins | Ymddiriedolwr | 17 July 2019 |
|
|
||||
Dr NICOLA JANET GOOZEE | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.