LADYWOOD FURNITURE PROJECT LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE RELIEF OF PERSONS NEEDING FURNITURE AND HOUSEHOLD ITEMS THE FACILITY TO UNDERTAKE COMMUNITY VOLUNTEERING ASSISTANCE TO PEOPLE NEEDING EMPLOYMENT SKILLS AND TRAINING
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Birmingham
Llywodraethu
- 28 Mai 1992: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILLIAN ROBINSON | Cadeirydd | 13 January 2013 |
|
|
||||
CONOR ANTHONY BARRY | Ymddiriedolwr | 20 August 2022 |
|
|
||||
James Barry | Ymddiriedolwr | 22 November 2011 |
|
|
||||
JOAN ELIZABETH BADGER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.58k | £71.51k | £0 | £2.52k | £9.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.29k | £38.56k | £359 | £2.16k | £2.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Chwefror 2024 | 28 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Mawrth 2022 | 59 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Mawrth 2022 | 59 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2022 | 424 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Mawrth 2022 | 424 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 6 APRIL 1992
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE,EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY,PERSONS RESIDENT IN THE CITY OF BIRMINGHAM,WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED,HARDSHIP AND DISTRESS ARISING THEREFROM,BY THE PROVISION OF FURNITURE AND OTHER HOUSEHOLD ACCESSORIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED,HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS,AND TO TRAIN AND PREPARE VOLUNTEERS WITH THE COMPANY FOR EMPLOYMENT OPPORTUNITIES.
Maes buddion
CITY OF BIRMINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Parkar Accountants
19-21 Hatchett Street
BIRMINGHAM
B19 3NX
- Ffôn:
- 03451135000
- E-bost:
- conbarry@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
ladywoodfurnitureproject.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window