ymddiriedolwyr THE CHRISTOPHER AND SARAH ALDAM BOWLY'S ALMSHOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 1043589
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANE ROSALIE GUNNER | Cadeirydd |
|
||||||||||||||||||||||
Naomi Bloomer | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||||||||||||||||||
Elizabeth Pill | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||||||||||||||||||
Patricia Anne Stevens | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||||||||||||||||||
Rev'd Canon Graham Edwin Morris | Ymddiriedolwr | 22 September 2018 |
|
|||||||||||||||||||||
Jenny Lynda Hincks | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||
Jenny Stringer | Ymddiriedolwr | 04 February 2015 |
|
|
||||||||||||||||||||
PAUL QUENTIN FREKE | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||||||||||||||||||
Rev ROSEMARY MARGARET FRANKLIN | Ymddiriedolwr | 12 March 2012 |
|
|
||||||||||||||||||||
Shirley Anne Alexander | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||||
ANNE BOXALL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.