NORFOLK ASSOCIATION OF VILLAGE HALLS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of advice,training,and information to Village Halls in Norfolk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 11 Mai 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1110817 NORFOLK COMMUNITY FOUNDATION
- 21 Chwefror 1996: Cofrestrwyd
- 11 Mai 2017: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74k | £3.44k | £2.87k | £2.95k | £1.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.84k | £6.46k | £6.76k | £6.36k | £3.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2016 | 04 Ebrill 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 25 Ebrill 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 06 Mai 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 03 Mai 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 9TH FEBRUARY 1996
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF CHARITIES PROVIDING RECREATIONAL FACILITES IN NORFOLK, IN PARTICULAR VILLAGE HALL CHARITIES, IN DIRECT PURSUIT OF THEIR OBJECTIVES BY THE PROVISION OF ADVICE TRAINING AND INFORMATION ON EFFICIENT AND PROFESSIONAL MANAGEMENT OF RESOURCES.
Maes buddion
NORFOLK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window