THE FRIENDS OF GEORGE WHITEFIELD COLLEGE

Rhif yr elusen: 1053480
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To advance the education of the students attending the George Whitefield College (a theological college of the Reformed Evangelical Anglican Church of South Africa)

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £231,425
Cyfanswm gwariant: £236,040

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • De Affrica

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Mawrth 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Warren Trask Ymddiriedolwr 21 May 2020
Dim ar gofnod
JAMES AINSCOUGH Ymddiriedolwr 30 March 2011
THE LIVE TRUST
Cofrestrwyd yn ddiweddar
REVEREND JOHN NICHOLAS HAMILTON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
STEPHEN MURRAY HOFMEYR Ymddiriedolwr
THE CHURCH OF ENGLAND EVANGELICAL COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
THE EPHESIAN FUND
Cofrestrwyd yn ddiweddar
THE EVANGELICAL FELLOWSHIP IN THE ANGLICAN COMMUNION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH, GUILDFORD
Derbyniwyd: Ar amser
THE ANGLICAN FELLOWSHIP
Cofrestrwyd yn ddiweddar

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £245.88k £282.75k £172.18k £270.18k £231.43k
Cyfanswm gwariant £166.08k £293.39k £145.49k £348.74k £236.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 14 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 14 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 30 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 30 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 23 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 23 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 The Conifers
Maidenhead
SL6 5FB
Ffôn:
07960373325
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael