BROWN HABGOOD HALL AND HIGDEN CHARITY

Rhif yr elusen: 204101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity exists for the relief of the poor and needy, in the Ancient Ecclesiastical Parish of Wimborne Minster.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £20,129
Cyfanswm gwariant: £21,457

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dorset

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 05 Ebrill 1962: Cofrestrwyd
  • 24 Awst 1993: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MRS JILL LAYBOURNE Cadeirydd
Dim ar gofnod
Deborah Fleming Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Alison Margaret Francis Ymddiriedolwr 07 November 2018
Dim ar gofnod
Katharine Anstey Ymddiriedolwr 07 November 2018
Dim ar gofnod
Rev Canon ANDREW JOHN WILLIAM ROWLAND Ymddiriedolwr 07 November 2018
WIMBORNE MINSTER CHURCH ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF WIMBORNE MINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
EDMUND BARNES CHARITY FOR ORGAN AND CHOIR FUND OF WIMBORNE MINSTER
Derbyniwyd: Ar amser
WIMBORNE MINSTER CHURCH FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE GOVERNORS OF WIMBORNE MINSTER - PRIEST'S HOUSE MUSEUM LEGACY
Derbyniwyd: Ar amser
GILLINGHAM'S SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
FRANK KERRIDGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HANHAM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
F S SEYMOURS CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF THOMAS BOXLEY
Derbyniwyd: Ar amser
WIMBORNE MINSTER MUSICAL HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MRS Sue Drummond Fowler Ymddiriedolwr 25 April 2017
Dim ar gofnod
Rev Suzanne Marie PATTLE Ymddiriedolwr 21 April 2015
Dim ar gofnod
DR ROBIN SADLER Ymddiriedolwr 04 November 2006
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.10k £17.83k £20.76k £21.68k £20.13k
Cyfanswm gwariant £17.59k £16.92k £18.36k £20.63k £21.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 29 Ebrill 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 16 NOVEMBER 1951
Gwrthrychau elusennol
BENEFIT OF POOR AS THE TRUSTEES SELECT FOR THE PURPOSE IN GRANTS OF MONEY AND GIFTS IN KIND.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF WIMBORNE MINSTER
Hanes cofrestru
  • 05 Ebrill 1962 : Cofrestrwyd
  • 24 Awst 1993 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Flat 3
Nea Court
130 Lymington Road
CHRISTCHURCH
Dorset
BH23 4JZ
Ffôn:
07891006726
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael