ymddiriedolwyr ST LAURENCE RELIEF IN NEED TRUST
Rhif yr elusen: 205043
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Richard Jones | Cadeirydd | 19 November 2019 |
|
|||||||||||
Lee Richard Smith | Ymddiriedolwr | 04 July 2021 |
|
|||||||||||
Dr Naomi Ann Brown | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|||||||||||
Ruth Elizabeth Pearse | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|||||||||||
PATRICIA THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||||||||
Nicholas Charles Burrows | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
|||||||||||
ROSEMARY PHYLLIS WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.