VISCOUNTESS BARRINGTON'S HOMES FOR DISABLED EX-SERVICEMEN AND WOMEN

Rhif yr elusen: 205219
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust owns and manages the 6 houses and 8 flats, housing 22 adult residents, in the Recreation Ground, Shrivenham environs. The object of the Trust is the provision of housing accommodation for beneficiaries, who are persons in need by virtue of disability, financial hardship, sickness or old age, and are former members of the armed forces or the dependants of such persons.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £98,038
Cyfanswm gwariant: £271,135

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen
  • Wiltshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 02 Mai 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • VISCOUNTESS BARRINGTON'S HOMES FOR DISABLED EX-SERVICEMEN (Enw blaenorol)
  • VISCOUNTESS BARRINGTON'S HOUSES FOR DISABLED EX-SERVICEMEN (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Sudlow Cadeirydd 04 November 2022
Dim ar gofnod
Christopher Mackarness Ymddiriedolwr 28 March 2024
SHRIVENHAM UNITED CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
VISCOUNTESS BARRINGTON HOMES FOR DISADVANTAGED EX-SERVICE PERSONNEL CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Paul Armitage Ymddiriedolwr 28 March 2024
VISCOUNTESS BARRINGTON HOMES FOR DISADVANTAGED EX-SERVICE PERSONNEL CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Peter Martin Harrison Ymddiriedolwr 01 November 2020
VISCOUNTESS BARRINGTON HOMES FOR DISADVANTAGED EX-SERVICE PERSONNEL CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Martin George Chaston Ymddiriedolwr 01 November 2020
VISCOUNTESS BARRINGTON HOMES FOR DISADVANTAGED EX-SERVICE PERSONNEL CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DAVID AHERN Ymddiriedolwr 30 October 2019
SWINDON YOUTH FOR CHRIST
Derbyniwyd: Ar amser
DASH - DISCOVERING AUTISTIC SPECTRUM HAPPINESS
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Ross Ymddiriedolwr 01 May 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £71.58k £66.05k £86.96k £86.84k £98.04k
Cyfanswm gwariant £34.38k £169.14k £107.24k £246.03k £271.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 07 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 07 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 27 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 11 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 11 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 19 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 Stainswick Lane
Shrivenham
SWINDON
SN6 8DU
Ffôn:
01793783684
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael