WORCESTERSHIRE HISTORICAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 205616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The advancement of education of the public with regard to the historic diocese and county of Worcester, and in particular to publish and disseminate original material relating thereto. Activities include the publishing and distribution of historic texts, lectures, book launchs and the maintenance of a web site.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £4,195
Cyfanswm gwariant: £3,321

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerwrangon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Mai 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor Peter Roderick Coss Cadeirydd 26 March 2021
THE DUGDALE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Professor Dilwyn Porter Ymddiriedolwr 12 October 2024
THE BRITISH SOCIETY OF SPORTS HISTORY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 19 diwrnod
Paige Joy Ymddiriedolwr 12 October 2024
Dim ar gofnod
Dr Wendy Toon Ymddiriedolwr 15 October 2022
Dim ar gofnod
sylvia joy morgan Ymddiriedolwr 15 October 2022
LEEK WOOTTON CHURCH OF ENGLAND V A PRIMARY COMMUNITY SCHOOL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROBIN WHITTAKER Ymddiriedolwr 26 March 2021
THE FRIENDS OF PERSHORE ABBEY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF WORCESTERSHIRE ARCHIVES
Derbyniwyd: Ar amser
WORCESTERSHIRE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
THE FRIENDS OF COLERIDGE
Derbyniwyd: Ar amser
DR ADRIAN STUART GREGSON Ymddiriedolwr 07 December 2012
Dim ar gofnod
MARGARET METCALFE GOODRICH Ymddiriedolwr 28 June 2011
THE FRIENDS OF PERSHORE ABBEY CIO
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Stephen Kenneth Roberts Ymddiriedolwr
THE DUGDALE SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
HONOURABLE SOCIETY OF CYMMRODORION
Derbyniwyd: Ar amser
PERKINS'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Dr ANDREW HOPPER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
PROFESSOR CHRISTOPHER CHARLES DYER CBE, FBA Ymddiriedolwr
MEDIEVAL SETTLEMENT RESEARCH GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
THE HEREFORDSHIRE VICTORIA COUNTY HISTORY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
LEICESTERSHIRE VICTORIA COUNTY HISTORY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DR PAT HUGHES Ymddiriedolwr
FRIENDS OF WORCESTERSHIRE ARCHIVES
Derbyniwyd: Ar amser
Peter Walker Ymddiriedolwr
FRIENDS OF WORCESTERSHIRE ARCHIVES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.93k £3.46k £5.60k £3.92k £4.20k
Cyfanswm gwariant £8.64k £1.00k £7.18k £1.98k £3.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 27 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 16 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 05 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 07 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2,the howsells
malvern
WR14 1AD
Ffôn:
01886832732