THE CORPORATION OF TRINITY HOUSE OF DEPTFORD STROND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To serve seafarers and their dependants through the provision of welfare services; to provide opportunities for training and to promote public safety and the safety of shipping generally; to act as a Deep Sea Pilotage Authority and provide Nautical Assessors; to maintain the fabric and heritage of Trinity House.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£12,251,995
Roddion a chymynroddion | £106.95k | |
Weithgareddau elusennol | £1.76m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.41m | |
Buddsoddiadau | £8.97m | |
Arall | £4.15k |
Cyfanswm gwariant:
£12,526,181
Codi arian | £5.63m | |
Weithgareddau elusennol | £6.90m | |
Arall | £0 |
-£11,501,550 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,114,302 o 13 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £5.63m | |
Gwariant elusennol | £6.90m |
Pobl

23 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
75 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
£120k i £130k | 2 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
- 09 Gorffennaf 1996: Tynnwyd
- THE CORPORATION OF THE TRINITY HOUSE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rear Admiral Iain Stuart Lower CB MA AFNI | Cadeirydd | 13 February 2024 |
|
|
||||||||||
Jeremy John Leonard Bennett | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||||||||
Sarah Louise Kenny OBE | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||||||||
Captain Andrew Lee Holt | Ymddiriedolwr | 22 October 2024 |
|
|
||||||||||
Rear Admiral Ian Moncrieff CBE DL | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||||||||
Commander Nigel James Hare MA FRIN | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|
||||||||||
COMMODORE WILLIAM MICHAEL WALWORTH CBE | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
|||||||||||
CAPTAIN Stephen Mark GOBBI JP MA LLB | Ymddiriedolwr | 07 May 2013 |
|
|||||||||||
CAPTAIN NIGEL HOPE RD MNM FNI | Ymddiriedolwr | 10 May 2012 |
|
|
||||||||||
CAPTAIN ROGER BARKER MNM FNI | Ymddiriedolwr | 19 May 2009 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.91m | £9.90m | £10.69m | £12.11m | £12.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.23m | £10.38m | £11.96m | £11.83m | £12.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £626.00k | £768.84k | £731.36k | £1.88m | £1.11m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.00k | £11.83k | £4.59k | £111.61k | £106.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.56m | £758.45k | £1.74m | £1.65m | £1.41m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.10m | £1.24m | £1.20m | £2.42m | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.24m | £7.54m | £7.62m | £7.92m | £8.97m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £358.55k | £125.57k | £1.87k | £4.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.77m | £5.92m | £7.05m | £6.17m | £6.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.46m | £4.45m | £4.91m | £5.66m | £5.63m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £215.00k | £249.80k | £207.94k | £174.80k | £200.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.25m | £2.30m | £2.80m | £1.57m | £2.10m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £634.00k | £511.97k | £528.49k | £3.20m | £3.23m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.98m | £11.29m | £11.16m | £11.10m | £10.97m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £265.35m | £258.34m | £263.57m | £251.83m | £240.64m | |
|
Cyfanswm asedau | £5.33m | £4.06m | £4.22m | £5.32m | £5.55m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£455.00k | £195.00k | £793.00k | £918.00k | £85.00k | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.48m | £2.12m | £2.59m | £3.15m | £3.88m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER 1685 AND SUPPLEMENTAL CHARTERS OF 1870, 1894, 1910, 1939 AND 1978 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 31 JAN 2022
Gwrthrychau elusennol
TO THE USE, COMMODITY, AND PROFIT OF THE MASTER WARDENS AND ASSISTANTS OF THE GUILD FRATERNITY, OR BROTHERHOOD, UNTO AND FOR THE REPAIRING OF A CERTAIN HOUSE, OR TENEMENT, COMMONLY CALLED OR KNOWN BY THE NAME OF TRINITY HOUSE; AND OF OTHER TENEMENTS AND ALMSHOUSES BELONGING TO THE GUILD FRATERNITY OR BROTHERHOOD; AND FOR THE FINDING OF CERTAIN POOR PERSONS, BRETHEREN , AND THE WIVES OF BRETHEREN OF THE GUILD FRATERNITY OR BROTHERHOOD, WHICH ARE FALLEN INTO DECAY, MISERY, POVERTY AND NEED, OR HEREAFTER SHALL FORTUNE TO FALL INTO DECAY, MISERY, POVERTY AND NEED; AND ALSO FOR THE RELIEF OF OTHER POOR MARINERS AND SEA-FARING MEN, SUCH AS BY THEM AND THEIR SUCESSORS SHALL BE THOUGHT MEET AND NECESSARY THEREWITH TO BE RELIEVED; AND FOR OTHER PUBLIC USES OF THE SOCIETY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ACTON BLAKE BEQUEST
- CAPTAIN BELLS BEQUEST
- DANIEL COLE'S GIFT
- ELIZABETH WILLS ALLEN FUND
- GEERE'S GIFT
- GEORGE ALLEN BEQUEST
- HUNTER'S LEGACY
- JOHN WEIR'S GIFT
- KEIGWIN'S LEGACY
- LADY RIDDELL'S BEQUEST
- LUCAS' GIFT
- MANGLES LEGACY
- MISS MARGERY PAYNE'S LEGACY
- MORTIMER AND STEVENS LEGACIES
- MRS CHAMBERLAIN'S LEGACY
- MRS DUNKLEY'S LEGACY
- MRS EDITH RIMMER'S BEQUEST
- MRS FISHER'S LEGACY
- MRS SHANNON'S LEGACY
- TRINITY HOUSE MARITIME CHARITY
- VASSALL'S GIFT
- WARDENS TRINITY HOUSE RELIEF FUND
- WILTON'S LEGACY
- 23 Tachwedd 1966 : Cofrestrwyd
- 09 Gorffennaf 1996 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TRINITY HOUSE
TOWER HILL
LONDON
EC3N 4DH
- Ffôn:
- 02074816914
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window