ARTHUR MCDOUGALL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To increase public knowledge/understanding of the operations of electoral democracy. Major focus on voting systems, elections, representative institutions. Encouraging research & information dissemination; 'REPRESENTATION Journal of Representative Democracy' quarterly (unattributed peer-reviewed); historic archives & other electoral studies collections; online resources; occasional seminar events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 1962: Cofrestrwyd
- MCDOUGALL TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK MCAULEY | Cadeirydd | 22 January 2014 |
|
|||||||||
Dr Christopher Alexander Prosser | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||||||
Dr Maria Laura Sudulich | Ymddiriedolwr | 27 February 2025 |
|
|
||||||||
HON PROFESSOR TOM WALSH | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|
||||||||
John Edward Cartledge | Ymddiriedolwr | 22 January 2014 |
|
|||||||||
ELIZABETH COLLINGRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Nigel David Siederer | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31.99k | £26.96k | £19.99k | £40.17k | £27.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73.15k | £40.80k | £58.45k | £63.03k | £105.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Gorffennaf 2024 | 252 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Gorffennaf 2024 | 252 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Ionawr 2024 | 452 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2023 | 710 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2023 | 710 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF HIGH COURT OF JUSTICE OF 6TH JULY 1959 AS AMENDED BY SCHEMES OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 2 SEPTEMBER 1994 AND 16 APRIL1999 AS FURTHER VARIED ON 14 NOVEMBER 2003 AND 6 JUNE 2005 AND RESOLUTION DATED 1 SEPTEMBER 2014
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE KNOWLEDGE OF AND TO ENCOURAGE THE STUDY OF AND RESEARCH (A) IN POLITICAL OR ECONOMIC SCIENCE AND FUNCTIONS OF GOVERNMENT AND THE SERVICES PROVIDED TO THE COMMUNITY BY PUBLIC AND VOLUNTARY ORGANISATIONS; (B) INTO METHODS OF ELECTION OF AND THE SELECTION AND GOVERNMENT OF REPRESENTATIVE ORGANISATIONS WHETHER NATIONAL CIVIC COMMERCIAL INDUSTRIAL OR SOCIAL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
McDougall Trust
61 Bridge Street
KINGTON
Herefordshire
HR5 3DJ
- Ffôn:
- 07525 435 396
- E-bost:
- contact@mcdougall.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window