STRETTON ON DUNSMORE CHARITIES

Rhif yr elusen: 217992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provides financial help to people in need within the village

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £17,311
Cyfanswm gwariant: £7,067

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Warwig

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mehefin 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Catherine Dorothea Lisztwan Cadeirydd 05 December 2013
HERBERT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Vanessa Sheila Braithwaite Ymddiriedolwr 29 October 2020
HERBERT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Victoria Kay Deasley Ymddiriedolwr 10 December 2015
HERBERT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
NEIL THOMPSON Ymddiriedolwr 19 July 2011
HERBERT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL Howard MABEY Ymddiriedolwr 07 July 1979
HERBERT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
PAUL Underhill WHITBY Ymddiriedolwr
HERBERT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Barbara Carol Clutton Ymddiriedolwr
HERBERT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
NEWFIELD CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT JOHN KENNEDY Ymddiriedolwr
HERBERT EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE MICHAEL BLANNING TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.73k £15.21k £16.10k £11.85k £17.31k
Cyfanswm gwariant £10.35k £5.88k £19.25k £24.50k £7.07k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 05 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 19 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 26 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 08 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF HIGH COURT OF CHANCERY OF THE 8 AUGUST 1859
Gwrthrychau elusennol
PAYMENT TOWARDS THE REPAIR OF THE PARISH CHURCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 19 Mehefin 1963 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
8a School Lane
Stretton on Dunsmore
Rugby
CV23 9NB
Ffôn:
02476545896