THE CANCER RESEARCH CAMPAIGN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ATTACK AND DEFEAT THE DISEASE OF CANCER IN ALL FORMS TO INVESTIGATE ITS CAUSES, DISTRIBUTION, SYMPTOMS, PATHOLOGY, TREATMENT AND TO PROMOTE ITS CURE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Ebrill 1963: Cofrestrwyd
- BRITISH EMPIRE CANCER CAMPAIGN FOR RESEARCH (Enw blaenorol)
- CANCER RESEARCH CAMPAIGN (Enw blaenorol)
- THE CANCER RESEARCH CAMPAIGN (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHILIP JULIAN HOWARD ALMOND | Ymddiriedolwr | 01 August 2020 |
|
|||||
CANCER RESEARCH UK | Ymddiriedolwr | 27 August 2002 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEM AND ARTS OF ASSOCIATION AMENDED BY RESOLUTIONS OF 3/7/1952, 8/11/1954, 5/7/1962, 19/7/1963, 4/5/1970, 10/5/1971, 6/7/1977, 4/7/1979, 8/12/1980, 14/7/1983, 4/7/1985, 4/7/1990, 28/5/1992, 22/7/1993, 26/11/96, 17/9/98, 24/11/99, 27/11/00, 27/8/02
Gwrthrychau elusennol
TO ATTACK AND DEFEAT THE DISEASE OF CANCER IN ALL FORMS TO INVESTIGATE ITS CAUSES, DISTRIBUTION, SYMPTOMS, PATHOLOGY, TREATMENT AND TO PROMOTE ITS CURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- 24 Ebrill 1963 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 REDMAN PLACE
LONDON
E20 1JQ
- Ffôn:
- 02072420200
- E-bost:
- secretariat@cancer.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window