SISTERS OF MERCY SUNDERLAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Community's principal objectives are the furtherance of Roman Catholic and Christian Primary, Secondary & Adult education in the UK and elsewhere. The alleviation of poverty and human suffering and such other activities as Sister Superior shall direct.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£1,286,726
Roddion a chymynroddion | £462.12k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £824.61k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,016,034
Codi arian | £88.60k | |
Weithgareddau elusennol | £1.93m | |
Arall | £0 |
£904,854 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £88.60k | |
Gwariant elusennol | £1.93m |
Codi arian a Arall Gwariant | £88.60k | |
Gwariant elusennol | £1.93m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £175.55k |
Pobl

37 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Durham
- Northumberland
- Sunderland
Llywodraethu
- SISTERS OF MERCY- ST ANTHONY'S CONVENT, ESTABLISHED AT SUNDERLAND (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kathleen Matthews | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Andrea Maria Shanks | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Allison Mary Thompson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
SISTER PATRICIA ANNE ADRIENNE SHOULDER | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||
SISTER STEPHEN | Ymddiriedolwr | 28 October 2011 |
|
|
||||
SISTER RAPHAEL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.91m | £1.44m | £1.56m | £1.38m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.39m | £2.24m | £2.38m | £2.66m | £2.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £541.44k | £572.15k | £499.86k | £414.60k | £462.12k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £221.06k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.14m | £863.91k | £1.06m | £964.03k | £824.61k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £669 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £8.48k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.01m | £2.14m | £2.28m | £2.57m | £1.93m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £382.99k | £93.72k | £106.26k | £95.31k | £88.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.27m | £1.25m | £1.29m | £39.87k | £115.94k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.19m | £413.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £104.46k | £93.72k | £106.26k | £95.31k | £88.60k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £6.76m | £6.16m | £6.15m | £6.13m | £5.36m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £29.18m | £28.18m | £30.47m | £24.80m | £25.59m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.24m | £1.65m | £1.08m | £1.06m | £537.15k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £94.85k | £183.85k | £112.89k | £139.72k | £130.96k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Rhagfyr 2023 | 41 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Rhagfyr 2023 | 41 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 24/01/2008 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29/03/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01 JAN 2020
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATIONAL, RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN ENGLAND IN SUCH A WAY AS THE TRUSTEE DSHALL FROM TIME TO TIME (WITH THE CONSENT OF THE SISTER SUPERIOR) DETERMINE. PROVIDED THAT IF AND IN SO FAR AS THE TRUSTEES CONSIDER THEY MAY NOT USEFULLY APPLY ASSETS AVAILABLE FOR DISTRIBUTION IN ANY ONE YEAR IN ENGLAND THEN THEY SHALL APPLY THE SAME WITH SUCH CONSENT FOR SUCH WORK ELSEWHERE.
Maes buddion
ENGLAND
Elusennau cysylltiedig
- SISTERS OF MERCY, RYHOPE DENE CONVENT RYHOPE, CO DURHAM
- SISTERS OF MERCY, ST ANNE'S CONVENT OF MERCY AND HIGH SCHOOL, WOLSINGHAM, CO DURHAM
- SISTERS OF MERCY, ST ANTHONY'S CONVENT
- SISTERS OF MERCY, ST ANTHONY'S CONVENT
- SISTERS OF MERCY-CONVENT OF MERCY, HEXHAM, NORTHUMBERLAND
- SISTERS OF MERCY-CONVENT OF MERCY, SEAHAM, CO DURHAM
- SISTERS OF MERCY-ST ANTHONY'S SECONDARY SCHOOL
- SISTERS OF MERCY-ST JOSEPH'S CONVENT GOSFORTH
- 08 Chwefror 2008 : Asset transfer out
- 30 Hydref 1963 : Cofrestrwyd
- 08 Chwefror 2008 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ST. ANTHONYS CONVENT OF MERCY
OAKLEA
TUNSTALL ROAD
SUNDERLAND
SR2 7JR
- Ffôn:
- 01915674653
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window