THE BRITISH INSTITUTE OF PERSIAN STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote and encourage the study of Iran, its history, civilisation and culture in all periods, including the archaeology of Iran
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £221,008 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Llundain Fwyaf
- Iran
Llywodraethu
- 21 Mai 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR C P MELVILLE | Cadeirydd |
|
||||||||
DAVID HUGH GYE | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|||||||
Professor Ali Massoud Ansari | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|||||||
Dr Saeedreza Talajooy | Ymddiriedolwr | 27 November 2023 |
|
|
||||||
Dr Roham Alvandi | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Shabnam Holliday Dr | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||||
Dr Lindsay Allen | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||||
Hossein Hamedani | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||||
Dr Arezou Azad | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||||
Professor Andrew Newman | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||||
Dr Cameron Andrew Petrie | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||||
Dr Vesta Sarkhosh Curtis PhD | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||||
Dr Sarah Rosemary Anne Stewart PhD | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £149.09k | £155.38k | £183.60k | £224.06k | £254.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.13k | £156.77k | £168.26k | £237.49k | £277.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £134.55k | £137.19k | £135.94k | £196.75k | £221.01k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 14 NOVEMBER 1962 AS AMENDED 30 JUNE 1981 AND 24 NOVEMBER 2010. as amended on 08 Jan 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE STUDY OF IRAN, ITS HISTORY, CIVILIZATION AND CULTURE IN ALL PERIODS, INCLUDING THE ARCHAEOLOGY OF IRAN (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION)
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND COMMONWEALTH, IRAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
British Institute Persian Studies
10 Carlton House Terrace
LONDON
SW1Y 5AH
- Ffôn:
- 02079695203
- E-bost:
- bips@britac.ac.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window