WYMONDHAM FUEL ALLOTMENTS CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Vouchers for food shopping before Christmas for those on low incomes in the Parish of Wymondham
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Norfolk
Llywodraethu
- 12 Ebrill 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL BARRETT | Ymddiriedolwr | 21 November 2023 |
|
|||||
ROBERT JAMES SAVAGE | Ymddiriedolwr | 06 April 2017 |
|
|||||
MICHAEL JOHN GIBBINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr CHRISTOPHER ANDREW LAIRD THORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD BARTRAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM LAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.17k | £4.33k | £10.68k | £18.57k | £8.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.18k | £2.70k | £9.18k | £17.68k | £7.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £2.50k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 12 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCLOSURE ACTS. (P.R.29 PT. 1 P.646) AS AMENDED ON 20 JANUARY 2003 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74 OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
FOR THE RELIEF OF THE POOR RESIDENTS IN WYMONDHAM AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION DECIDE
Maes buddion
PARISH OF WYMONDHMAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
22 DOWNHAM CRESCENT
WYMONDHAM
NR18 0SF
- Ffôn:
- 01953600432
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window