UNION OF WELSH INDEPENDENTS INCORPORATED

Rhif yr elusen: 248076

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Religious Activities

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 525773 DR THOMAS REES MEMORIAL FUND
  • 29 Awst 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1005299 WELSH CONGREGATIONAL CHURCH AID FUND
  • 30 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 501337 TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH SMYRNA CONG...
  • 03 Mehefin 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Eurig Davies Ymddiriedolwr 11 July 2024
THE CARMARTHENSHIRE ANTIQUARIAN SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Fiona Gwenllian Hephzibah Gannon Ymddiriedolwr 11 July 2024
SWANSEA BACH CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
TY CROESO, CLYDACH
Derbyniwyd: Ar amser
Robin Wyn Samuel Ymddiriedolwr 11 July 2024
LLUSERN
Derbyniwyd: Ar amser
Gaynor Annalyn Davies Ymddiriedolwr 11 July 2024
Dim ar gofnod
Parch Owain Idwal DAVIES Ymddiriedolwr 15 February 2024
CANOLFAN HYFFORDDI COLEG Y BALA
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Thomas Hefin Jones Ymddiriedolwr 12 February 2024
THE JAMES PANTYFEDWEN FOUNDATION (YMDDIRIEDOLAETH JAMES PANTYFEDWEN)
Derbyniwyd: Ar amser
COLEG YR ANNIBYNWYR CYMRAEG (COLLEGE OF THE WELSH INDEPENDENTS)
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 377 diwrnod
Anna Vivian Jones Ymddiriedolwr 12 September 2023
Dim ar gofnod
Gareth Ifan Richards Ymddiriedolwr 06 September 2023
Dim ar gofnod
Geraint Eirian Rees Ymddiriedolwr 31 August 2023
Dim ar gofnod
Rev Euron Hughes Ymddiriedolwr 15 February 2022
Dim ar gofnod
Sian Meinir Ymddiriedolwr 04 February 2022
Dim ar gofnod
Parchedig Owain Llyr Evans Ymddiriedolwr 23 November 2021
Dim ar gofnod
PARCHG BETI-WYN JAMES Ymddiriedolwr 26 July 2018
Dim ar gofnod
Parchg Thomas Jeffrey Williams Ymddiriedolwr 19 July 2017
Dim ar gofnod
Parchg Jill-Hailey Skeel Harries Ymddiriedolwr 02 July 2015
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £539.72k £373.87k £622.70k £3.41m £653.00k
Cyfanswm gwariant £538.40k £487.39k £664.27k £514.77k £601.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £195.90k N/A £329.59k £3.07m £258.18k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £12.94k N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £29.09k N/A £16.42k £16.12k £15.74k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £301.80k N/A £276.69k £322.94k £379.09k
Incwm - Arall £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £72.55k N/A £211.49k £10.38k £141.29k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £538.40k N/A £664.27k £514.77k £553.18k
Gwariant - Ar godi arian £0 N/A £0 £0 £47.84k
Gwariant - Llywodraethu £15.55k N/A £14.02k £19.83k £21.89k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £37.08k £68.03k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £47.84k
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £188.26k N/A £175.15k £168.65k £165.59k
Buddsoddiadau tymor hir £9.76m N/A £11.39m £12.53m £13.48m
Cyfanswm asedau £827.26k N/A £671.47k £972.83k £1.07m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £373.89k N/A £310.13k £450.43k £486.85k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 31 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 25 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 25 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 07 Medi 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 12 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TY JOHN PENRI
5 AXIS COURT
PARC BUSNES GLANYRAFON
BRO ABERTAWE
ABERTAWE
SA7 0AJ
Ffôn:
01792795888