The Fellowship Property Trust

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of trusteeship and other related advice services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Chwefror 2017: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1167687 EMMANUEL BAPTIST CHURCH SIDMOUTH
- 20 Chwefror 1967: Cofrestrwyd
- F I E C LTD (Enw gwaith)
- FIEC LIMITED (Enw gwaith)
- FIEC PRACTICAL SERVICES (Enw gwaith)
- THE FELLOWSHIP OF INDEPENDENT EVANGELICAL CHURCHES LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR JOHN STEVENS | Cadeirydd | 30 March 2011 |
|
|||||||
REVEREND PHILIP KEITH WALTER | Ymddiriedolwr | 18 April 2017 |
|
|||||||
JONATHAN IAN BOND | Ymddiriedolwr | 14 February 2012 |
|
|||||||
ANDREW PAUL BOULTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
RICHARD JOHN UNDERWOOD | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £48.00k | £250.27k | £40.25k | £219.21k | £2.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.83k | £148.44k | £190.30k | £291.33k | £99.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 29 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 19 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 30 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 09/11/1927 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/04/1949 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/03/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25/10/1972 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/04/1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/05/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/05/2008 REVOCATION OF LICENCE BY BOARD OF TRADE 03/12/1971 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14/09/2011 as amended on 21 May 2018 as amended on 05 Dec 2019 as amended on 21 Nov 2019 as amended on 29 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
- TO ADVANCE THE EVANGELICAL CHRISTIAN FAITH WHICH SHALL MEAN THE FAITH BASED UPON THE DOCTRINAL BASIS OF THE FELLOWSHIP OR SUCH OTHER SIMILAR DOCTRINAL BASIS AS THE COMPANY SHALL APPROVE; - TO ACT AS TRUSTEE FOR THE FELLOWSHIP AND CHURCHES AFFILIATED THERETO AND TO PROMOTE, AID AND FURTHER THE OBJECTS AND WORK OF THE FELLOWSHIP IN SUCH WAYS AS THE COMPANY SHALL DETERMINE, SUBJECT ALWAYS TO THE FELLOWSHIP HAVING AND CONTINUING TO HAVE EXCLUSIVE CHARITABLE OBJECTS; AND - TO ACT AS TRUSTEE FOR OTHER FELLOWSHIPS OF CHURCHES, FOR INDIVIDUAL CHURCHES AFFILIATED THERETO AND FOR UNAFFILIATED CHURCHES AND TO PROMOTE, AID AND FURTHER THE OBJECTS AND WORK THEREOF IN SUCH WAYS AS THE COMPANY SHALL DETERMINE SUBJECT ALWAYS TO SUCH FELLOWSHIPS AND CHURCHES HAVING AND CONTINUING TO HAVE EXCLUSIVE CHARITABLE OBJECTS AND SUBJECT TO SUCH FELLOWSHIPS AND CHURCHES BEING IN AGREEMENT WITH AND CONDUCTING THEIR AFFAIRS CONSISTENTLY WITH THE DOCTRINAL BASIS OF THE FELLOWSHIP OR SUCH OTHER SIMILAR DOCTRINAL BASIS AS THE COMPANY SHALL APPROVE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE FELLOWSHIP PROPERTY TRUST
41 The Point
MARKET HARBOROUGH
LE16 7QU
- Ffôn:
- 03333553552
- E-bost:
- admin@fpt.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window