ST ANDREW'S PARISH HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Awards grants to organisations working with children in the locality of St Andrew's Church, Nottinghm
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Dinas Nottingham
Llywodraethu
- 16 Ionawr 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD JOHN HOLLAND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew Proctor | Ymddiriedolwr | 14 November 2024 |
|
|
||||
Rev Jonathan Hughes | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||
Linda Patricia Bignall | Ymddiriedolwr | 16 May 2024 |
|
|||||
Benjamin Leonard Waymark | Ymddiriedolwr | 12 May 2021 |
|
|||||
PAUL MELVIN LANGLEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2012 |
|
|
||||
Nikola Voce | Ymddiriedolwr | 19 April 2006 |
|
|
||||
ALWYN FOSTER Chairman | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.13k | £7.31k | £6.98k | £6.45k | £7.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91k | £147 | £2.11k | £35.82k | £642 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Mai 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE OF TRUST DATED 28TH NOVEMBER 1913
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE A MEETING PLACE FOR DIVINE WORSHIP. 2. TO PROVIDE A MEETING PLACE FOR YOUNG PEOPLE'S ORGANISATIONS. 3. TO PROVIDE A MEETING PLACE FOR LECTURES IN CONNECTION WITH THE CHURCH OF ENGLAND DOCTRINE.
Maes buddion
PARISH OF ST. ANDREW'S NOTTINGHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
6 ST. ANNS HILL
NOTTINGHAM
NG3 4LA
- Ffôn:
- 01159626510
- E-bost:
- d.moss553@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window