WHITEHILL CHASE FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO SUPPORT CHARITABLE BODIES OR FOR OTHER SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE AND IN PARTICULAR THOSE LOCAL TO BORDON. THE TRUSTEES DO NOT MAKE GRANTS TO INDIVIDUALS.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 1969: Cofrestrwyd
- WHITEHILL CHASE FOUNDATION TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Sebastian Lawrence-Mills | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Nicola Jane Schrager von Altishofen | Ymddiriedolwr | 14 February 2024 |
|
|
||||
Claire Helen Louise Morgan | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
MR MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CATHERINE DICKINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £99.81k | £78.59k | £73.03k | £88.35k | £127.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.19k | £318.79k | £83.42k | £138.28k | £163.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 06 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 01 Chwefror 2022 | 93 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 6 FEBRUARY 1969 AS AMENDED BY DEED OF VARIATION AND APPOINTMENT DATED 17/11/2003
Gwrthrychau elusennol
TO PAY OR APPLY THE TRUST FUND TO OR TOWARDS OR FOR THE BENEFIT OR IN FURTHERANCE OF SUCH CHARITABLE PURPOSES, CHARITABLE INSTITUTIONS OR CHARITABLE FOUNDATIONS IN THE SCHEDULED TERRITORIES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR DISCRETION DETERMINE AND TO TAKE INTO CONSIDERATION AND PAY SPECIAL REGARD TO THE FURTHERANCE OF THE CHARITABLE OBJECT OR PURPOSES OF WHITEHILL CHASE ASSOCIATION LIMITED (FOR DETAILS SEE CLAUSES 3 AND 4 OF TRUST DEED DATED 6 FEBRUARY 1969)
Maes buddion
NATIONAL AND FOREIGN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Thatch
Frampton Mansell
STROUD
Gloucestershire
GL6 8JG
- Ffôn:
- 01666840529
- E-bost:
- enquiries.wcft@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window