Hanes ariannol MACMILLAN CANCER SUPPORT
Rhif yr elusen: 261017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.72m | £232.83m | £194.89m | £230.71m | £227.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £260.75m | £245.74m | £147.80m | £234.06m | £251.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £105.00k | £2.03m | £7.76m | £2.50m | £2.33m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £213.09m | £208.11m | £169.01m | £209.99m | £204.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £17.60m | £18.85m | £16.45m | £17.55m | £17.23m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £158.00k | £2.08m | £0 | £0 | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.88m | £3.80m | £1.34m | £460.00k | £2.09m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £8.09m | £2.71m | £2.46m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £80.04m | £77.72m | £71.82m | £90.41m | £89.64m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £195.05m | £180.83m | £89.33m | £171.57m | £178.71m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £65.71m | £64.91m | £58.47m | £62.48m | £72.95m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.98m | £1.36m | £766.00k | £834.00k | £992.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £79.26m | £61.92m | £28.51m | £76.43m | £60.33m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £814.00k | £727.00k | £638.00k | £147.00k | £284.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.