THE M B RECKITT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A grant-giving trust that funds projects concerned with Christian social thought and action. An organization that takes initiatives and holds consultations on topics of Christian and social concern. The aim of the Trust is to promote researches and activities that evaluate and develop social structures, processes and attitudes in order to release energies for change, from the perspective of Christ
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Mai 1971: Cofrestrwyd
- THE CHRISTENDOM TRUST (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL PAUL WAKELIN | Cadeirydd | 18 June 2015 |
|
|||||
Andrew Jennings | Ymddiriedolwr | 15 September 2023 |
|
|
||||
DIONNE GRAVESANDE | Ymddiriedolwr | 06 September 2022 |
|
|||||
THE REV'D DR INDERJIT BHOGAL | Ymddiriedolwr | 18 June 2015 |
|
|
||||
Dr Susan O'Brien | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|||||
REV'D ALYSON PEBERDY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rt Revd Dr Michael Ipgrave | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROSEMARY VICTORIA WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL ALAN O'CONNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.68k | £6.85k | £6.00k | £6.33k | £6.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.80k | £12.65k | £22.63k | £17.19k | £19.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 09 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 22 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 19 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 22 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 08 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 21 JANUARY 1971 AND ORDER OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 22 NOVEMBER 2004, AS AMENDED BY WRITTEN MEMORANDUM DATED 16 JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF THE CHRISTIAN FAITH AND OF CHRISTIAN KNOWLEDGE AMONG MEN AND WOMEN OF ALL CLASSES.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 GROVE AVENUE
NEWCASTLE UPON TYNE
NE3 1ND
- Ffôn:
- 01912405209
- E-bost:
- mbreckitttrust@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window