THE SEXTON'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Upkeep & repair of one private house in return for Sexton's duties at Lambourn Parish Church or if there be no sexton to make grants from funds and rents,( after provisions for repairs and maintenance of the property and any other liabilities) to Lambourn PCC for activities normally undertaken by a sexton as set out in the revision to the trust deed January 2022
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 06 Ebrill 1972: Cofrestrwyd
- LAMBOURN VICAR AND CHURCHWARDENS SEXTONS CHARITY (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Penelope Mary Honey | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||||
Rev Juliette Melinda Mintern | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.85k | £1.86k | £1.86k | £1.91k | £5.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £756 | £4.82k | £304 | £5.80k | £6.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 1 NOVEMBER 1938 as amended on 18 Jan 2022
Gwrthrychau elusennol
1. COTTAGE AND GARDEN TO BE OCCUPIED BY THE SEXTON FOR THE TIME BEING OF LAMBOURN. 2. THE NET INCOME TO BE APPLIED FOR THE BENEFIT OF THE SEXTON FOR THE TIME BEING OF LAMBOURN, OR, IF THERE IS NO SUCH SEXTON, TO THE PERSON PERFORMING THE DUTIES OF THE SEXTON OF LAMBOURN.
Maes buddion
LAMBOURN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SETTON HOUSE
GREENWAYS
LAMBOURN
HUNGERFORD
RG17 7LE
- Ffôn:
- 07831498259
- E-bost:
- bruceaelaurie@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window