WOMEN'S HEALTH CONCERN LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PRINCIPAL ACTIVITY IS A CONFIDENTIAL ADVICE LINE AND EMAIL ADVISORY SERVICE FOR WOMEN OF ALL AGES THROUGHOUT THE UK WHO SEEK INDEPENDENT, UNBIASED PROFESSIONAL INFORMATION ON GYNAECOLOGICAL, HORMONAL, SEXUAL HEALTH AND OTHER MEDICAL CONDITIONS. THE WEBSITE OFFERS AN INCREASINGLY WIDE RANGE OF INFORMATION. EVENTS AND WORKSHOPS ARE HELD FOR HEALTH PROFESSIONALS AND THE GENERAL PUBLIC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 13 Mai 2025: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1015144 BRITISH MENOPAUSE SOCIETY
- 02 Mai 1980: Cofrestrwyd
- 13 Mai 2025: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538 | £407 | £1.96k | £212 | £892 | |
|
Cyfanswm gwariant | £950 | £0 | £0 | £0 | £3.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2024 | 316 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21/06/1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/02/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/04/1980 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2012
Gwrthrychau elusennol
1) TO RELIEVE WOMEN SUFFERING FROM GYNAECOLOGICAL AND OBSTETRIC DISORDERS. 2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN AND TO PROMOTE RESERACH INTO THESE DISORDERS AND TO PUBLISH ALL USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window