CLA CHARITABLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote education about the countryside for young people from towns and cities and for disadvantaged people To provide facilities for people with a wide range of disabilities to enjoy the benefits of the countryside To support the advancment of education in agriculture, horticulture and conservation for disabled and disadvantaged people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 23 Mehefin 1980: Cofrestrwyd
- THE COUNTRY LANDOWNERS ASSOCIATION CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tessa Clare Berridge | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||
Ben Qasim Monks | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||
Hannah Lucy Connors | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||||
Caroline Emma Wilson | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||||||
GILES RICHARD BOWRING | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||||||
Roger James Douglas | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||||||
Jane Lane | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||||||
Robin Williams Clarke | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
||||||||
BRIDGET BIDDELL MA MRICS | Ymddiriedolwr | 05 May 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.24k | £65.86k | £225.58k | £224.86k | £363.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £78.03k | £96.10k | £160.18k | £261.41k | £271.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2023 | 30 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2021 | 13 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2021 | 31 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 30 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 24 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 24 Mawrth 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 29TH MAY 1980 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 07 JUNE 2001 AS AMENDED ON 15 MAR 2021
Gwrthrychau elusennol
1. ADVANCING PEOPLE’S PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AND WELLBEING, THROUGH FINANCIAL SUPPORT OF CHARITIES, NOT FOR PROFIT ORGANISATIONS AND SOCIAL ENTERPRISES WHICH ARE DELIVERING ACCESS, RECREATIONAL AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES WITHIN AND ABOUT THE COUNTRYSIDE. 2. TO PROMOTE AND ENCOURAGE EDUCATION IN SUSTAINABLE FARMING, FOOD PRODUCTION AND RURAL LAND MANAGEMENT. 3. THE RELIEF OF POVERTY. 4. SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CLA Charitable Trust
16 Belgrave Square
LONDON
SW1X 8PQ
- Ffôn:
- 02072350511
- E-bost:
- charitabletrust@cla.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window