THE ST BARTHOLOMEW THE GREAT HERITAGE TRUST

Rhif yr elusen: 283623
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The objectives of the Trust are the preservation and improvement of the fabric of the Priory Church of St Bartholomew the Great and the maintenance of the church, the buildings used in connection therewith, the ornaments and furnishings thereof and the services held therein.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023

Cyfanswm incwm: £5,269
Cyfanswm gwariant: £9,018

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Llundain

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Tachwedd 1981: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE FRIENDS OF THE PRIORY CHURCH OF ST BARTHOLOMEW THE GREAT (Enw gwaith)
  • THE GUILD OF RAHERE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Thomas Holland Ymddiriedolwr 20 January 2021
Dim ar gofnod
Elizabeth Green Ymddiriedolwr 20 January 2021
Dim ar gofnod
Iain David Bailey Ymddiriedolwr 27 September 2020
Dim ar gofnod
George Holdaway Ymddiriedolwr 09 October 2019
Dim ar gofnod
Lilian Reid Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Roy Keith Sully Ymddiriedolwr 24 September 2018
ST BARTHOLOMEW'S GATEHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY LE STRAND WITH ST CLEMENT DANES
Derbyniwyd: Ar amser
ST CLEMENT DANES EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY LE STRAND WITH ST CLEMENT DANES
Derbyniwyd: Ar amser
The Reverend Mark Alexander Walker Ymddiriedolwr 11 February 2018
GREAT ST BARTHOLOMEW MUSIC FOUNDATION
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ST BARTHOLOMEW'S GATEHOUSE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Geoff Cowley Ymddiriedolwr 22 June 2012
Dim ar gofnod
NICHOLAS RIDDLE Ymddiriedolwr
KATHLEEN FERRIER MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROYAL SCHOOL OF CHURCH MUSIC
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.80k £7.74k £8.78k £3.50k £5.27k
Cyfanswm gwariant £32.63k £14.20k £16.57k £118.35k £9.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 97 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 01 Chwefror 2023 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 15 Mawrth 2022 43 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 31 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHURCH HOUSE
CLOTH FAIR
LONDON
EC1A 7JQ
Ffôn:
02072482294