FATIMID FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Blood bank and haematogical services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Pakistan
Llywodraethu
- 04 Gorffennaf 1991: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afshan Chowdhree | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
MOHAMMAD ILYAS AHMED CHAUDHARY | Ymddiriedolwr | 23 October 2016 |
|
|
||||
MOHAMMAD KHALEEL CHOWDHREE | Ymddiriedolwr | 05 June 2012 |
|
|||||
SYED MOHSIN AKHTAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.17k | £24.28k | £37.03k | £22.54k | £27.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.04k | £18.04k | £52.04k | £0 | £52.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 23 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 22 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21ST MAY 1985
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUAL PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED AND DISTRESS AND TO RELIEVE SICKNESS AND IMPROVE THE MEDICARE AMONGST RESIDENTS IN KARACHI AND THROUGHOUT PARKISTAN AND ALSO THE SURROUNDING REGIONS SUPPORTING THE CHARITABLE WORK OF THE FATIMID FOUNDATION WHICH IS PRESENTLY SITUATED AT 393 BRITLO ROAD, GARDEN EAST KARACHI, PARKISTAN.
Maes buddion
PAKISTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
141 Ridge Lane
Watford
WD17 4SU
- Ffôn:
- 07984 804843
- E-bost:
- admin@fatimiduk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window