ASSOCIATION FOR SUFFOLK MUSEUMS

Rhif yr elusen: 293950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Association supports the development and standards of Suffolk museums and acts as their representative to other bodies. It works to serve the people of Suffolk and its visitors through joint museum projects, professional training of museums' staff and volunteers,along with helping the ambition and achievements of the county's museums through providing professional information and advice.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £68,419
Cyfanswm gwariant: £66,651

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Patricia Hardy Ymddiriedolwr 27 February 2024
Dim ar gofnod
Cllr Philip Faircloth-Mutton Ymddiriedolwr 27 February 2024
Dim ar gofnod
Cllr Julia Ewart Ymddiriedolwr 17 October 2023
Dim ar gofnod
Cllr Ollie Walters Ymddiriedolwr 17 October 2023
Dim ar gofnod
Marilyn Sayer Ymddiriedolwr 17 October 2023
WEST STOW SAXON VILLAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Carole Stephanie Palmer Ymddiriedolwr 17 October 2023
THE MILDENHALL AND DISTRICT MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
Mark Smith Ymddiriedolwr 06 June 2023
Dim ar gofnod
Fraser Hale Ymddiriedolwr 29 September 2022
WOODBRIDGE TIDE MILL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Joe Carr Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
KEVIN JOHN SULLIVAN Ymddiriedolwr 20 October 2020
LANDGUARD AND FELIXSTOWE CONSERVATION TRUST
Derbyniwyd: 68 diwrnod yn hwyr
LANDGUARD FORT TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE FELIXSTOWE HISTORY AND MUSEUM SOCIETY
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 96 diwrnod
Jayne Emma Austin Ymddiriedolwr 16 November 2016
Dim ar gofnod
Cllr JOHN MICHAEL NUNN Ymddiriedolwr 18 June 2015
LONG MELFORD VILLAGE MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
THE HAMILTON CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
LONG MELFORD HERITAGE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Cllr CAROLE JONES Ymddiriedolwr 18 June 2015
IPSWICH BUILDING PRESERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Lisa Harris Ymddiriedolwr 24 June 2014
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.08k £86.47k £111.74k £45.33k £68.42k
Cyfanswm gwariant £18.91k £64.30k £98.90k £100.43k £66.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.50k £80.80k £105.74k £39.12k £58.33k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 29 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 14 Medi 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2024 365 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2024 365 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Mawrth 2022 38 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 22 Mawrth 2022 50 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
c/o SUFFOLK COUNTY COUNCIL
ENDEAVOUR HOUSE
RUSSELL ROAD
IPSWICH
IP1 2BX
Ffôn:
07720213193