HAMPTON POOL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVISION OF A PUBLIC SWIMMING POOL AND VARIOUS ALLIED ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
85 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Richmond Upon Thames
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
- HAMPTON POOL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Radcliffe | Ymddiriedolwr | 23 January 2025 |
|
|
||||
Roger Stewart Gray | Ymddiriedolwr | 09 May 2024 |
|
|
||||
Andrew Peter Gill | Ymddiriedolwr | 04 December 2023 |
|
|
||||
Roxanne Glaud | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Nigel Alexander Kirkwood Brown | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Jill Alice Livesey | Ymddiriedolwr | 18 September 2021 |
|
|
||||
Grahame Alexander Christopher HADDEN | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
DAPHNE MARGARET WHARTON | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
Jane Savidge | Ymddiriedolwr | 04 June 2018 |
|
|
||||
MIKE WHITE | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
||||
STUART NIGEL LEAMY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £398.95k | £44.87k | £210.96k | £475.64k | £434.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £312.85k | £36.13k | £25.87k | £316.05k | £310.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.50k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Chwefror 2024 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/01/1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/06/2009 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/01/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 21/01/2016 as amended on 13 Dec 2021 as amended on 04 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS FOR WHICH THE TRUST IS ESTABLISHED ARE: 3.1. TO PROVIDE SWIMMING AND ASSOCIATED FACILITIES AT HAMPTON SWIMMING POOL SITUATE AT HIGH STREET, HAMPTON, MIDDLESEX, FOR THE BENEFIT OF ALL INHABITANTS OF HAMPTON, HAMPTON HILL AND LOCAL AREA AFORESAID WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR POLITICAL OR OTHER OPINIONS; 3.2 TO ASSOCIATE WITH LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND THE SAID INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO PROVIDE IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE SUCH SWIMMING AND ASSOCIATED FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
HAMPTON AND HAMPTON HILL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hampton Swimming Baths
High Street
Hampton
TW12 2ST
- Ffôn:
- 02082551116
- E-bost:
- info@hamptonpooltrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window