THE GEORGE MULLER CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision for children, families and young people through resourcing churches and other organizations, and by supporting Christian workers worldwide especially those involved therein as well as the care of orphans, education and literature distribution. Maintaining our unique heritage of supporting children. Grants may be made only where partnership exists and not for unsolicited requests.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 29 February 2024
Cyfanswm incwm:
£1,706,689
Roddion a chymynroddion | £1.15m | |
Weithgareddau elusennol | £148.09k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £410.46k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,865,679
Codi arian | £30.75k | |
Weithgareddau elusennol | £1.83m | |
Arall | £0 |
£204,527 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £30.75k | |
Gwariant elusennol | £1.83m |
Codi arian a Arall Gwariant | £30.75k | |
Gwariant elusennol | £1.83m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £45.54k |
Pobl

9 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Albania
- Bwrwndi
- Cambodia
- Canada
- Cenia
- De Affrica
- Ffrainc
- Ghana
- Gwlad Pwyl
- India
- Israel
- Madagasgar
- Malawi
- Malaysia
- Mosambic
- Nepal
- Niger
- Periw
- Philipinas
- Reunion
- Rwanda
- Rwmania
- Sbaen
- Sri Lanka
- Togo
- Uganda
- Unol Daleithiau
- Yr Aifft
- Yr Almaen
- Y Traeth Ifori
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1172410 EBENEZER CHURCH
- 11 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
- MULLERS (Enw gwaith)
- THE GEORGE MULLER FOUNDATION (Enw gwaith)
- MULLER TRUST FOR CHILDREN AND FAMILIES (Enw blaenorol)
- THE MULLER HOMES FOR CHILDREN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK JAMES POWELL | Cadeirydd | 11 April 2015 |
|
|||||
Evan Vavasor Botwood | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Eveline Saris | Ymddiriedolwr | 25 June 2024 |
|
|
||||
Jonathan Francis Farr Squire | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Richard Peter Giles | Ymddiriedolwr | 17 November 2023 |
|
|
||||
Rev Sonia Margaret Home | Ymddiriedolwr | 20 July 2022 |
|
|
||||
Josh Kingston | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
||||
Dr Tigist Desta Grieve | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|||||
Liz Small | Ymddiriedolwr | 08 March 2015 |
|
|
||||
Anthony Davies | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.74m | £1.78m | £1.63m | £1.56m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.69m | £1.68m | £1.68m | £1.67m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22m | £1.29m | £1.16m | £1.05m | £1.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £120.18k | £116.35k | £119.83k | £125.72k | £148.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £401.67k | £373.27k | £357.14k | £387.43k | £410.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £54.38k | £29.21k | £56.76k | £11.00k | £3.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.66m | £1.65m | £1.64m | £1.64m | £1.83m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.03k | £28.22k | £31.94k | £34.20k | £30.75k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.30k | £38.55k | £12.00k | £10.71k | £10.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £612.92k | £608.68k | £584.97k | £544.32k | £613.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £36.03k | £28.22k | £31.94k | £34.20k | £30.75k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | 29/02/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £2.28m | £2.26m | £2.14m | £1.78m | £1.84m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £11.36m | £11.79m | £12.64m | £12.01m | £12.13m | |
|
Cyfanswm asedau | £357.69k | £638.07k | £522.16k | £824.90k | £770.50k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £156.66k | £122.22k | £158.19k | £131.83k | £205.81k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2024 | 12 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2022 | 07 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2020 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2020 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEM AND ARTS OF ASS'N INCORP 26TH NOV 1997 AS AMENDED BY SPEC RESOLUTIONS DATED 1ST NOV 2005, 29 JUL 2008 AND 4 NOV 2008 CERT OF INCORP ON CHANGE OF NAME DATED 22 JAN 2009. ARTS OF ASSOC ADOPTED 6 JUL 2010 OBJECTS REG WITH CH 21 JUL 2010
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE EDUCATION (2) TO ADVANCE EVANGELICAL CHRISTIANITY IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH AND IN A MANNER CONSISTENT WITH HOLY SCRIPTURE, INCLUDING, INSOFAR AS THE MEANS ARE AVAILABLE AT ANY TIME, THOUGH THE SUPPORT OF CHRISTIAN WORKERS AND ORGANISATIONS (3) TO ADVANCE CITIZENSHIP OR COMMUNITY DEVELOPMENT, PARTICULARLY AMONG CHILDREN AND FAMILIES, YOUNG PEOPLE AND THE ELDERLY (4) TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF YOUTH, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR OTHER DISADVANTAGE OR HUMAN SUFFERING, INCLUDING THOSE WHO ARE DEPRIVED OF NORMAL PARENTAL CARE.
Maes buddion
ANYWHERE IN THE UNITED KINGDON OR THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 45-47
Loft House
College Road
Bishopston
BRISTOL
BS7 9FG
- Ffôn:
- 0117 9245001
- E-bost:
- admin@mullers.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window