ST AUGUSTINE'S FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supporting the work of the Anglican Communion worldwide by providing funds for educational needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Rydychen
- Bwrwndi
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- De Affrica
- Gweriniaeth De Swdan
- India
- Israel
- Rwanda
- Tanzania
- Uganda
Llywodraethu
- CHARITIES ADMINISTERED IN CONNECTION WITH SAINT AUGUSTINE'S FOUNDATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE VENERABLE WILLIAM JONATHAN ADAM | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||||||||||||||
Rev Peniel Jesudason Rufus Rajkumar | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
||||||||||||||||
DAVID JOHN WHITE | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|||||||||||||||||
Rev Dr Jennifer Strawbridge | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||||||||||||||
Right Rev Anderson Jeremiah | Ymddiriedolwr | 29 April 2021 |
|
|
||||||||||||||||
Revd. Canon Dr Timothy James Neville Naish | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.15k | £301.61k | £349.72k | £232.18k | £318.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.06k | £222.25k | £225.80k | £360.13k | £279.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | 24 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 01 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 06 Awst 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 06 Awst 2021 | 7 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 28/06/1848, SUPPLEMENTAL CHARTERS DATED 12/06/1947 AND 10/04/1979, SCHEME DATED 29/09/1976 AS AMENDED BY SCHEME DATED 28/01/1980
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF A COLLEGE TO PROVIDE AN EDUCATION TO QUALIFY YOUNG MEN FOR THE SERVICE OF THE CHURCH IN THE DISTANT DEPENDENCIES OF OUR EMPIRE.
Maes buddion
CANTERBURY
Elusennau cysylltiedig
- ADELAIDE SCHOLARSHIP FUND
- ALICE REDPATH
- BISHOP STRACHAN SCHOLARSHIP FUND
- BRIGHTON SCHOLARSHIP FUND
- BRYMER BELCHER TRUST
- CHARLES PEARSON SCHOLARSHIP FUND
- CLARKE SCHOLARSHIP FUND
- CLERGY ORPHAN SCHOLARSHIP FUND
- COLERIDGE SCHOLARSHIP FUND
- COLLEGE ASSOCIATION INVESTMENT
- ELIZABETH MANSERGH EXHIBITION FUND
- ELKIN MEMORIAL FUND
- FANNY J SIMMONDS FUND
- FESSEY SCHOLARSHIP FUND
- GILBERT SCHOLARSHIP FUND
- GOODMAN
- HAWKINS PRIZE FUND
- HAWKINS SCHOLARSHIP FUND
- HUTCHESSON
- JOSEPH BOWKER EXHIBITION FUND
- KAY PRIZE
- LEICESTERSHIRE SCHOLARSHIP FUND
- LITT ELLIS SCHOLARSHIP FUND
- LOUISA FRANCES RAMSAY EXHIBITION FUND
- MARTYN PRIZE FUND
- MARY ANN COOK SMALL
- MEDICAL EDUCATION FUND
- MISS M A C SMALL
- NEW SCHOLARSHIP
- NORTHBOURNE TRUST FUND
- ORIENTAL PRIZE FUND
- PEDDER PRIZE FUND
- PHILLIMORE MEMORIAL PRIZE
- REVEREND CARTWRIGHT
- RICHARD TAYLOR EXHIBITION FUND
- ROBERT PATTERSON EXHIBITION FUND
- ROBERTS
- ROBERTSON BEQUEST
- ROFFE SCHOLARSHIP
- SHEPPARD EXHIBITION FUND
- SOUTHWARK
- STUDENTS MEMORIAL SCHOLARSHIP FUND
- WHYTEHEAD GREEK TESTAMENT PRIZE FUND
- WILFRED SCHOLARSHIP FUND
- WILLIAM WALLACE SCHOLARSHIP
- 01 Medi 2022 : Asset transfer out
- 15 Mai 1991 : Cofrestrwyd
- 01 Medi 2022 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
13 Gilbertson Road
HERTFORD
SG13 7BE
- Ffôn:
- 07989 389530
- E-bost:
- staugustinef@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window