ymddiriedolwyr 1ST CLAYGATE SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 308135
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STUART THOMAS BALLARD | Cadeirydd | 12 July 2014 |
|
|
||||
Guy Billingham | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Rebecca Billingham | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
Emma Elizabeth Smith | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Colin Bruce Coburn | Ymddiriedolwr | 02 July 2017 |
|
|
||||
MARK SPURGEON AULDS | Ymddiriedolwr | 12 July 2014 |
|
|
||||
Jonathan Charles Dawes | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
ROGER JOHN HOAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Gary Ernest | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MS ROSY TREASURE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HUGH ROBERT GOSTLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALLAN JOHN CARRUTHERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.