ST PETER'S COLLEGE (OTHERWISE KNOWN AS WESTMINSTER SCHOOL)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Westminster School is a public boarding school for young persons. The aims encompass this object and have been extended over a number of years to accommodate day pupils and girls. It now educates children from 7 through to 18 and aims to widen access as much as possible. It also aims to provide excellence in sporting and extra-curricular activities, notably artistic, musical and social skills.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£42,535,000
Roddion a chymynroddion | £3.43m | |
Weithgareddau elusennol | £37.49m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.31m | |
Arall | £297.00k |
Cyfanswm gwariant:
£42,611,000
Codi arian | £1.32m | |
Weithgareddau elusennol | £41.30m | |
Arall | £0 |
-£251,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.32m | |
Gwariant elusennol | £41.30m |
Pobl

368 Gweithwyr
20 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 23 |
£70k i £80k | 47 |
£80k i £90k | 25 |
£90k i £100k | 14 |
£100k i £110k | 4 |
£110k i £120k | 2 |
£130k i £140k | 1 |
£300k i £350k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 1964: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Batten | Cadeirydd | 27 March 2014 |
|
|||||||
Chris Barrie | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||||
David Mahoney MBE | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||||
Maria Bentley | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||||
Penelope Kirk | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|||||||
Trevor Bryan Bradley | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|||||||
Claire Marion Oulton | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||||
Grace Yu | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||||
Basi Akpabio | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||||
Dr Dominic Luckett | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Jessica Mary Cecil | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|||||||
Dr Tristram Julian William Hunt | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|||||||
Nabeel Abdul Mohamed Fazal Bhanji | Ymddiriedolwr | 20 April 2021 |
|
|
||||||
Dr Sarah Ruth Anderson | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|||||||
John Edward Balfour Colenutt | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|||||||
VERY REVEREND DR DAVID MICHAEL HOYLE | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|||||||
PROFESSOR MARGARET J DALLMAN OBE | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||||
E M CARTWRIGHT ESQ | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|||||||
THE VENERABLE CANON STANTON | Ymddiriedolwr | 05 October 2013 |
|
|||||||
RICHARD NEVILLE-ROLFE MA ESQ | Ymddiriedolwr | 01 December 2005 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.13m | £31.50m | £34.55m | £41.02m | £42.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £32.06m | £33.71m | £35.93m | £39.35m | £42.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £588.00k | £251.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.55m | £1.59m | £1.46m | £5.69m | £3.43m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £119.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £27.58m | £28.54m | £31.58m | £33.81m | £37.49m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.72m | £1.18m | £1.46m | £5.60m | £3.38m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24m | £1.13m | £1.48m | £1.31m | £1.31m | |
|
Incwm - Arall | £647.00k | £244.00k | £31.00k | £208.00k | £297.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £35.00k | £1.00k | £6.00k | £85.00k | £49.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £30.67m | £32.10m | £34.46m | £38.00m | £41.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.39m | £1.61m | £1.47m | £1.36m | £1.32m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.00k | £51.00k | £67.00k | £83.00k | £76.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £34.39m | £37.92m | £41.22m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £317.00k | £356.00k | £368.00k | £288.00k | £174.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £89.87m | £87.51m | £87.82m | £113.66m | £112.82m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £59.41m | £73.20m | £73.16m | £54.44m | £55.31m | |
|
Cyfanswm asedau | £23.60m | £20.00m | £16.60m | £11.96m | £25.10m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£687.00k | £498.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £36.48m | £36.56m | £37.18m | £37.84m | £50.58m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 22 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 27 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 21 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 22 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CHARTER OF ELIZABETH I 1560 AND PUBLIC SCHOOLS ACT 1868 AND STATUTES AND REGULATIONS MADE THEREUNDER. AS AMENDED ON 15TH OCTOBER 1996 as amended by an Order in Council on 29 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
A PUBLIC BOARDING SCHOOL FOR YOUNG PERSONS
Maes buddion
NOT DEFINED
Elusennau cysylltiedig
- ANNIE OWEN PRIZE
- ARNOLD FOSTER MEMORIAL TRUST
- BETHUNE FUND
- BOOK FUND
- CHEYNE FUND
- CHISWICK FUND
- CLIFTON GARDEN FUND
- EASTLAKE FUND
- ELLERSHAW SCHOLARSHIP
- FAULKNER FUND
- GOODENOUGH FUND
- GOW TRUST FUND
- GUMBLETON FUND
- HEADMASTER'S FUND
- HINCHCLIFFE SCHOARSHIPS
- IRELAND FUND
- JONES FUND
- KNAPP FISHER FUND
- LADY LUCY TRUST FUND
- LIBRARY FUND
- MARSHALL FUND
- MARSHALL MEMORIAL FUND
- MASTERS' PENSION AUGMENTATION FUND
- MITCHELL FUND
- MURE CLASSICAL SCHOLARSHIP
- NEALE FUND
- PHILLIMORE I FUND
- PHILLIMORE II FUND
- QUATERCENTENARY APPEAL
- REV DR TRIPLETT'S FOUNDATION
- ROBERTSON FUND
- ROUSE BALL FUND
- SCHOOL EXHIBITIONS FUND
- SOTHERAN TRUST FUND
- STEBBING FUND
- STEVENS FUND
- TOPLADY FUND
- TROUTBECK FUND
- VARLEY BEQUEST
- VINCENT FUND
- WAR MEMORIAL TRUST FUND
- WATERFIELD FUND
- WEBB FUND
- WEEKES SCHOLARSHIP OR EXHIBITION
- WESTMINSTER SCHOOL SOCIETY
- WHITMORE HISTORY PRIZE
- 08 Gorffennaf 1964 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Westminster School
Little Deans Yard
LONDON
SW1P 3PF
- Ffôn:
- 02079631028
- E-bost:
- bursar@westminster.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window