HEYTHROP INSTITUTE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of Higher Education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 15 Medi 1971: Cofrestrwyd
- HEYTHROP COLLEGE, UNIVERSITY OF LONDON (Enw gwaith)
- HEYTHROP COLLEGE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Francis Turner SJ | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||||
REV Edward Bermingham SJ | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||||
REV John Moffat SJ | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||||
REV DAMIAN HOWARD SJ | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Father Keith Patrick McMillan SJ | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25m | £6.30k | £2.71k | £2.09k | £893 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.55m | £6.30k | £2.71k | £2.09k | £893 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.46k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.97m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £285.23k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.31m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.55m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.80k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.30m | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 13 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 30 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 14 Mehefin 2022 | 14 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 07 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 07 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 14TH MAY 1971 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL CHARTER DATED 08 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE LEARNING AND KNOWLEDGE PARTICULARLY IN THE FIELDS OF THEOLOGY AND ALLIED SCIENCES AND IN SUBJECTS WHICH MAY BE CONVENIENTLY AND USEFULLY TAUGHT AND STUDIED THEREWITH OR WHICH MAY CONDUCE TO THE UNDERSTANDING OR STUDY THEREOF AND IN SUCH OTHER SUBJECTS OF OR COGNATE TO EDUCATION AS MAY BE DECIDED UPON FROM TIME TO TIME BY THE BOARD OF TRUSTEES (HEREAFTER REFERRED TO AS THE BOARD) AS THE INSTITUTESGOVERNING BODY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Heythrop Institute
114 Mount St
London
W1K 3AH
- Ffôn:
- 02074990285
- E-bost:
- Treasurer@jesuit.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window