THE ROYAL NAVY SUBMARINE MUSEUM

Rhif yr elusen: 1068419
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide an effective and accessable repository for the heritage of the Submarine branch of the Royal Navy, both now and in the futrue. To raise public awareness of the Royal Navy Submarine Service. To encourage scholarship and research into the Royal navy Submarine Service. To act as a point of remembrance for the submariners lost in the course of duty.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2011

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1142123 ROYAL NAVY SUBMARINE MUSEUM
  • 03 Mawrth 1998: Cofrestrwyd
  • 14 Mawrth 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £1.01m £972.03k £960.11k £1.22m £2.01m
Cyfanswm gwariant £1.11m £1.15m £1.24m £1.21m £1.34m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £581.88k £648.54k £657.13k £895.05k £1.60m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £106.02k £132.45k £106.32k £104.53k £167.44k
Incwm - Weithgareddau elusennol £150.73k £159.90k £177.13k £215.58k £236.34k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £25.83k £28.88k £17.71k £2.92k £3.65k
Incwm - Arall £2.45k £2.27k £1.82k £3.95k £992
Incwm - Cymynroddion £140.88k £0 £0 £5.00k £11.79k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £894.06k £965.64k £1.04m £996.12k £1.10m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £42.91k £41.69k £38.51k £40.57k £44.11k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £5.04k £5.00k £2.00k £1.00k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Asedau hunan ddefnydd £5.61m £5.60m £5.39m £4.86m £4.07m
Buddsoddiadau tymor hir £21.00k £20.00k £17.17k £25.70k £23.02k
Cyfanswm asedau £693.82k £628.60k £687.20k £760.64k £1.51m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £114.26k £64.21k £195.70k £92.01k £56.84k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2011 20 Ionawr 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2011 20 Ionawr 2012 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2010 15 Rhagfyr 2010 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2010 23 Rhagfyr 2010 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2009 19 Chwefror 2010 19 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2009 19 Chwefror 2010 19 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2008 20 Ionawr 2009 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2008 27 Ionawr 2009 Ar amser