NATIONAL ACTIVITY PROVIDERS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
NAPA is the professional association for Activity Providers and activity provision for care and support services in the UK. We set activity standards and provide professional and practice development services for activity and care teams. Our members provide care and support services to adults these include care homes, supported living, day services, hospitals and community services.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 03 Gorffennaf 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1131498 THE GROW OLD DISGRACEFULLY CHARITABLE TRUST
- 24 Gorffennaf 1998: Cofrestrwyd
- NAPA (Enw gwaith)
- NATIONAL ASSOCIATION FOR PROVIDERS OF ACTIVITIES FOR OLDER PEOPLE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Henry Dixon Thomas | Cadeirydd | 11 February 2019 |
|
|
||||
Scarlet Leatham | Ymddiriedolwr | 29 October 2024 |
|
|
||||
Tracy Paine MBE | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Chinno WILLS-COLE | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Susan Goldsmith | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
||||
Susan Ascott | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
DAVID WATKINSON | Ymddiriedolwr | 11 February 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.53k | £353.22k | £382.87k | £421.21k | £421.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £318.46k | £305.77k | £362.76k | £431.89k | £471.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/12/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/03/2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/06/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/06/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/2007 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 12/06/2014
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE ELDERLY PARTICULARLY BY THE PROVISION OF INFORMATION ADVICE SUPPORT AND EDUCATION FOR THOSE WHO ARE RESPONSIBLE FOR THE PROVISION OF ACTIVITIES FOR OLDER PERSONS IN ESTABLISHMENTS WHICH PROVIDE SERVICES OR CARE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NAPA
c/o Cansdales Business Advisers Ltd
St. Marys Court
The Broadway
Amersham
Buckingh
- Ffôn:
- 08001585503
- E-bost:
- hilary@napa-activities.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window