TETE A TETE PRODUCTIONS LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Opera Company
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
- Cernyw
- Dinas Newcastle Upon Tyne
- Dinas Westminster
- Dyfnaint
- Islington
Llywodraethu
- 07 Ebrill 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Epega | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Joanna Roughton-Arnold | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Andrey Kazantsev | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|
||||
Dominic Robertson | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Greshauna Hannabiell Sanders | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||
Omar Shahryar | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
Richard Ault | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|
||||
Katherine Price | Ymddiriedolwr | 23 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £128.30k | £146.93k | £135.39k | £131.53k | £212.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.10k | £123.02k | £132.86k | £141.10k | £204.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £102.43k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 30 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 20 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 11 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 11 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18TH FEBRUARY 1998
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE, AND ADVANCE EDUCATION BY THE ENCOURAGEMENT OF THE ARTS, INCLUDING THE ARTS OF DRAMA, MIME, DANCE, SINGING AND MUSIC, AND ALL OTHER ARTS RELATING TO THE PERFORMANCE AND PRESENTATION THEREOF AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES THEREFOR PROVIDED THAT ALL OBJECTS OF THE COMPANY SHALL BE OF A CHARITABLE NATURE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Krowji
West Park
Redruth
Cornwall
TR15 3GE
- Ffôn:
- 01209 313200
- E-bost:
- info@tete-a-tete.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window