Hanes ariannol THE FERRY PROJECT
Rhif yr elusen: 1075389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.12m | £1.79m | £1.42m | £1.51m | £2.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.44m | £1.36m | £1.36m | £1.54m | £1.80m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £174.51k | £217.61k | £276.24k | £243.09k | £198.63k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £89.11k | £168.62k | N/A | £268.70k | £532.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £116.83k | £21.31k | £230.70k | £258.40k | £315.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £270.87k | £610.00k | £116.06k | £126.16k | £75.18k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £734.21k | £1.16m | £1.07m | £1.07m | £1.68m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £15 | £17 | £9 | £47.03k | £12.95k | |
|
Incwm - Arall | £1.20k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £866.25k | £1.11m | £1.15m | £1.47m | £1.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £239.72k | £251.42k | £208.67k | £69.42k | £12.49k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £54.01k | £59.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.34m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.