THE FRIENDS OF THE MINSTER CHURCH OF SAINTS THOMAS, NEWPORT, ISLE OF WIGHT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance Christian faith and to assist Parochial Church Council to maintain, repair, restore, preserve, improve, beautify and reconstruct for the public benefit the fabric of the church of Newport Minster. No other grants made.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 24 Hydref 2011: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1133165 THE FRIENDS OF THE MINSTER CHURCH OF SAINTS THOMAS...
- 27 Ionawr 2000: Cofrestrwyd
- 24 Hydref 2011: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- FRIENDS OF NEWPORT MINSTER (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF SAINTS THOMAS, NEWPORT, ISLE OF WIGHT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.20k | £115.35k | £254.27k | £385.82k | £208.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £84.18k | £62.44k | £298.32k | £386.87k | £202.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 23 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 22 Medi 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 28 Mehefin 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 12 Mehefin 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 28 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 30 Hydref 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED ON 17 JANUARY 2000 AS AMENDED ON 12 MAY 2008.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH AND TO MAINTAIN, REPAIR, RESTORE, PRESERVE, IMPROVE, BEAUTIFY AND RECONSTRUCT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THE FABRIC OF THE CHURCH OF SAINTS THOMAS, NEWPORT, ISLE OF WIGHT ITS MONUMENTS, FIXTURES, FITTINGS, FURNITURE, STAINED GLASS, ORNAMENTS, ORGAN AND OTHER CHATTELS AND TO ASSIST THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL IN THE FURTHERANCE OF THESE OBJECTS.
Maes buddion
CHURCH OF SAINTS THOMAS, NEWPORT, ISLE OF WIGHT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window