CYMDEITHAS EISTEDDFODAU CYMRU

Rhif yr elusen: 1079429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Hyrwyddo a chefnogi eisteddfodau lleol yng Nghymru drwy ddarparu cymorth ymarferol a chefnogaeth i bwyllgorau'r eisteddfodau a hyrwyddo'r diwylliant eisteddfodol. Promote and support local eisteddfodau in Wales by providing practical advice and support to organising committees and promoting the eisteddfodau culture.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £61,551
Cyfanswm gwariant: £54,320

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Chwefror 2000: Cofrestrwyd
  • 17 Medi 2010: Cofrestrwyd
  • 09 Mai 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Megan Jones Cadeirydd 09 January 2018
Dim ar gofnod
Daniel Thomas Gareth Jones Ymddiriedolwr 19 January 2018
THE LAMPETER WELSH PONY AND COB ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
TREGARON WAR MEMORIAL HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Bill Davies Ymddiriedolwr 09 January 2018
THE WELSH BAPTIST UNION CORPORATION LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
TABERNACL, EGLWYS Y BEDYDDWYR
Derbyniwyd: Ar amser
THE BAPTIST UNION OF WALES
Derbyniwyd: 113 diwrnod yn hwyr
Rhian Williams Ymddiriedolwr 09 January 2018
Dim ar gofnod
Gwyn Parry Williams Ymddiriedolwr 09 January 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £51.51k £37.82k £49.12k £60.08k £61.55k
Cyfanswm gwariant £47.64k £34.65k £45.54k £63.58k £54.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £46.04k £36.39k £46.85k £56.98k £54.37k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 23 Ebrill 2024 23 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 23 Ebrill 2024 23 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 23 Ebrill 2023 23 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 23 Ebrill 2023 23 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 23 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 23 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 13 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Awelfan
Rhydyfawnog
TREGARON
Ceredigion
SY25 6JQ
Ffôn:
07788144405
Gwefan:

steddfota.org