NORMANDY COMMUNITY THERAPY GARDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Therapy Garden works to have a positive and significant impact on the lives of people facing challenges in life. Whether by helping to equip young people who have additional learning needs for a future in the workplace or reducing the isolation of a stroke survivor. We change lives for the better and we do that by creating a safe place to enjoy the power of gardening connecting with nature.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £37,945 o 12 gontract(au) llywodraeth a £349 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hampshire
- Surrey
Llywodraethu
- 01 Hydref 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 256640 NEW RENASCENCE
- 17 Mehefin 1999: Cofrestrwyd
- THE THERAPY GARDEN (Enw gwaith)
- NURTURE (SURREY AND HAMPSHIRE) (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Frances Everitt | Cadeirydd | 04 April 2017 |
|
|
||||
Jason Gaskell | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Ed Hussey | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Jo Woodhams | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Reeve Martin | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Richard Shears | Ymddiriedolwr | 13 February 2018 |
|
|
||||
Neil Jones | Ymddiriedolwr | 08 August 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £186.00k | £214.53k | £254.13k | £256.33k | £201.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £226.81k | £168.32k | £226.83k | £286.77k | £260.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £37.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £349 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 14 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Mawrth 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11TH NOVEMBER 1998, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24TH MAY 1999, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 2ND FEBRUARY 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THOSE WHO ARE SUFFERING FROM PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY WITHIN A FIFTY MILE RADIUS OF NORMANDY, SURREY BY THE PROVISION OF THERAPEUTIC EDUCATION IN THE USE OF LAND THROUGH ALL FORMS OF HORTICULTURE AND GARDENING.
Maes buddion
WITHIN A FIFTY MILE RADIUS OF NORMANDY, SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Normandy Community Therapy Garden
Manor Fruit Farm
Glaziers Lane
Normandy
Guildford
GU3 2DT
- Ffôn:
- 01483 813846
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window