THE CATERHAM SCHOOL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity's principal activity is to provide grants to be used as bursaries for pupils whose parents would otherwise be unable to afford to send them to Caterham School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 29 Medi 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1109508 CATERHAM SCHOOL
- 31 Hydref 2000: Cofrestrwyd
- 29 Medi 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
- THE OLD CATERHAMIANS' TRUST (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.32k | £14.54k | £9.22k | £1.54k | £1.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 27 Gorffennaf 2022 | 27 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11/05/2000 AS AMENDED BY DEED DATED 08/07/2011
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL HOLD THE TRUST FUND AND ITS INCOME UPON TRUST TO APPLY THEM FOR THE FOLLOWING OBJECTS ("THE OBJECTS") 1. TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS AT CATERHAM SCHOOL BY THE PROVISION OF SUCH FACILITIES AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT. 2. TO AWARD SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS AND BURSARIES FOR THE EDUCATION AND MAINTENANCE OF SUCH PERSONS ENTERING OR ALREADY ATTENDING CATERHAM SCHOOL AT SUCH TIMES AND ON SUCH TERMS AND CONDITIONS AS THE TRUSTEES IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT. 3. TO RELIEVE THE POVERTY OF FORMER PUPILS OF CATERHAM SCHOOL AND THEIR DEPENDANTS BY THE PROVISION OF SUCH GRANTS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE SURREY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window