CLONTER FARM MUSIC TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides high quality training and experience of performing publicly for persons embarking on professional musical careers in the United Kingdom, and to establish such courses of training and tuition and such public concert stage and other performances as the trustees shall see fit. The charity achieves its objectives through the staging of opera performances, and awarding an annual opera prize
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£532,373
Roddion a chymynroddion | £200.93k | |
Weithgareddau elusennol | £317.70k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £12.72k | |
Buddsoddiadau | £1.02k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£565,667
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £565.67k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £565.67k |
Pobl

2 Gweithwyr
6 Ymddiriedolwyr
14 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- CLONTER OPERA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren John Billings | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||
Richard Nicholas Mathias | Ymddiriedolwr | 27 November 2015 |
|
|
||||
ELIZA-JANE BLOOD | Ymddiriedolwr | 25 November 2012 |
|
|
||||
JONATHAN MEADMORE | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
||||
SARAH PATRICIA FARMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Lady KIRSTY PILKINGTON DL | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £433.29k | £348.14k | £351.93k | £472.31k | £532.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £424.04k | £232.05k | £324.31k | £478.19k | £565.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.00k | £29.50k | £27.88k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £200.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £317.70k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.02k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £565.67k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.53k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | N/A | N/A | £177.27k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | N/A | N/A | £62.51k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Tachwedd 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 AUGUST 2000 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 28 AUGUST 2000 AND 27 JUNE 2001
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROVIDE HIGH QUALITY TRAINING AND EXPERIENCE OF PERFORMING PUBLICLY FOR PERSONS EMBARKING ON PROFESSIONAL MUSICAL CAREERS IN THE UNITED KINGDOM AND TO THIS END (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) TO ESTABLISH SUCH COURSES OF TRAINING AND TUITION AND SUCH PUBLIC CONCERT STAGE AND OTHER PERFORMANCES AS THE TRUSTEES SHALL THINK FIT 2) TO PAY ALL OR PART OF THE EXPENSES OF PERSONS INCURRED IN ATTENDING SUCH COURSES REFERRED TO IN CLAUSE 3.1 (INCLUDING TRAVEL EXPENSES) 3) TO EDUCATE MEMBERS OF THE GENERAL PUBLIC AND IN PARTICULAR STUDENTS AT SCHOOLS OR COLLEGES IN THE APPRECIATION AND ENJOYMENT OF OPERA 4) TO ARRANGE FOR TOURING COMPANIES OF OPERA SINGERS TO VISIT SCHOOLS COLLEGES SOCIAL CLUBS AND OTHER ESTABLISHMENTS AS THE TRUSTEES SHALL THINK APPROPRIATE FOR THE PURPOSE OF PERFORMING OPERAS OR EXTRACTS THEREFROM 5) TO PAY ALL OR PART OF THE FEES OF STUDENTS OF MUSIC IN RESPECT OF MUSICAL OR EDUCATIONAL COURSES AT UNIVERSITIES AND COLLEAGUES AND OTHER EDUCATIONAL OR MUSICAL INSTITUTIONS IN THE UNITED KINGDOM 6) TO CARRY OUT SUCH OTHER LEGALLY CHARITABLE PURPOSES AS THE MEMBERS BEING NOT LESS THAN THREE IN NUMBER SHALL FROM TIME TO TIME UNANIMOUSLY DECLARE 7) TO MAKE PAYMENTS TO SUCH CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AND IN SUCH MANNER AS THE MEMBERS BEING NOT LESS THAN THREE IN NUMBER MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clonter Opera Theatre
Swettenham Heath
Congleton
CW12 2LR
- Ffôn:
- 01260224638
- E-bost:
- clonter@clonter.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window