ASIAN SOCIAL & HUMANITARIAN ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The following ongoing activities: Prayer session for the local Muslim Community daily five times; Elderly and pensioner club; Job club for local unemployed people i.e. CV writing, interview skills & the job search. Sports and recreational activities for Young people indoor and outdoor games; Homework tuition and religious education classes, community cohesion, and diversity & inclusion project.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Essex
- Southend-on-sea
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 15 Medi 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohammed Sadruzzaman Khan | Cadeirydd | 10 October 2021 |
|
|||||
KAMRUL HASA KHAN | Ymddiriedolwr | 01 December 2024 |
|
|
||||
Jamal Ahmed Khan | Ymddiriedolwr | 19 September 2017 |
|
|
||||
AYSHA BEGUM | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|
||||
MD ANISUR RAHMAN | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|||||
MIRZA AFSOR BAIG | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.34k | £79.49k | £45.61k | £41.51k | £64.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.27k | £64.23k | £47.20k | £51.06k | £66.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £37.72k | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Ebrill 2022 | 60 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Ebrill 2022 | 60 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 11 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 11 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 JUNE 1999 AS AMENDED 21 AUGUST 2005
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE OF EDUCATION AMONG MEMBERS OF BLACK AND ETHNIC MINORITIES COMMUNITIES WITHIN THE UK, IN PARTICULAR WITHIN THE LONDON AREA, BY THE PROVISION OF SUPPLEMENTARY MOTHER TONGUE CLASSES FOR STUDENTS UNDERACHIEVING IN MAINSTREAM EDUCATION. 2. THE PROVISION, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION AMONG MEMBERS OF BME COMMUNITIES WITHIN THE UK AND IN PARTICULAR THE LONDON AREA, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 3. THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP AND DISTRESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH, BOTH WITHIN THE UK AND OVERSEAS, BY SUCH EXCLUSIVELY CHARITABLE MEANS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
UK AND OVERSEA'S
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 STATION ROAD
LONDON
E12 5BP
- Ffôn:
- 07983520141
- E-bost:
- asha-youthproject@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window