CUMBRIA FAMILY SUPPORT LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide support for disadvantaged families with children up to eighteen years old. Volunteers visit their allocated families in their own home on a regular basis providing friendship, support & practical assistance. Group activities for parents & children are run in different venues & often in conjunction with other agencies. We also run a Child Contact Centre for absent parents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £72,000 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cumbria
Llywodraethu
- 28 Mawrth 2001: Cofrestrwyd
- EAST CUMBRIA FAMILY SUPPORT ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christine Renouf | Cadeirydd | 26 February 2018 |
|
|
||||
Michael Richard Guy Smith | Ymddiriedolwr | 08 April 2025 |
|
|
||||
Ashleigh Hall | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
Walter McCulloch | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Rev Mary Edwards | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Andrew Dennis Spencer Hill | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Dorothy Anne Metcalf | Ymddiriedolwr | 12 January 2015 |
|
|||||
KAREN MORLAND | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|
||||
PETER TAYLOR HARRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.67k | £289.33k | £390.21k | £377.64k | £327.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £232.24k | £283.00k | £349.25k | £320.79k | £405.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £72.00k | £72.00k | N/A | £72.00k | £72.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.75k | N/A | £72.00k | £50.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 31 JANUARY 2001 AS AMENDED ON 2 AUGUST 2010. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 08 AUG 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 SEP 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE FAMILIES IN CUMBRIA WITH CHILDREN UP TO EIGHTEEN YEARS OLD WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
CUMBRIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OFFICE
MARDALE ROAD
PENRITH
CUMBRIA
CA11 9EH
- Ffôn:
- 01768593102
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window