POURCHISTA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our aim is to ensure the survival of Zoroastrianism by supporting new initiatives towards this end. We provide 2 safe centres: for young Zoroastrian women to learn skills from specialist teachers enabling them to earn an income while maintaining solidarity within our ever-dwindling community; a senior citizens day centre with amenities for exercise, medical checks, meals and traditional passtimes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 March 2020
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Iran
Llywodraethu
- 11 Mai 2001: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAHIN BEKHRADNIA | Cadeirydd |
|
||||||||
PARVANEH KHOSRAVI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
ARMITA FOROUHAR | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/03/2016 | 20/03/2017 | 20/03/2018 | 20/03/2019 | 20/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.83k | £140 | £140 | £152 | £173 | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.00k | £0 | £0 | £3.00k | £3.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 106 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 472 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 837 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 837 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1202 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1202 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 20 Mawrth 2020 | 19 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1 APRIL 2001
Gwrthrychau elusennol
A). TO RELIEVE THE POVERTY OF YOUNG ZOROASTRIANS B). TO ADVANCE THE EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG ZOROASTRIANS C). TO ADVANCE THE ZOROASTRIAN RELIGION PARTICULARLY AMONGST YOUNG PEOPLE ALL BY THE PROVISION OF SUPPORT TO THE POURCHISITA INSTITUTE IN YAZD
Maes buddion
YAZD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE OLD MILL
LIDSTONE
CHIPPING NORTON
OX7 4HL
- Ffôn:
- 01608677537
- E-bost:
- shahinbekhradnia@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window