EXETER COLLEGE VACATION PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
EXVAC is a childrens charity which works to take children from socially and financially underpriveleged backgrounds (eg: abused children, young carers, low-income families) away on holiday for a week. We run two week-long holidays, each for 16 children under the supervision of 8 leaders, incorporating a wide range of trips and activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- EXVAC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.83k | £11.84k | £15.37k | £20.54k | £39.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.73k | £1.44k | £23.63k | £18.36k | £30.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 31 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 20 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 01 Ebrill 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 14 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 APRIL 2001 AS AMENDED 3 JUNE 2001, 13 MAY 2003 AND 14 OCTOBER 2008. AS AMENDED ON 18 JAN 2011 as amended on 21 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF CHILDREN FROM THE OXFORD AREA WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO PROVIDE FREE HOLIDAYS FOR DEPRIVED CHILDREN FROM THE OXFORD AREA. THE CHILDREN ARE TO BE RECOMMENDED BY SOCIAL SERVICES AND/OR OTHER QUALIFIED ORGANISATIONS. THE CHILDREN SHOULD BE: I) IN REAL NEED DUE TO A STRESSFUL HOME SITUATION II) IN FAMILIES SO FINANCIALLY DEPRIVED THAT THE CHILDREN WOULD NOT OTHERWISE GET A HOLIDAY.
Maes buddion
THE OXFORD AREA.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window