RELATE BEDFORDSHIRE AND LUTON

Rhif yr elusen: 1096688
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Adult Relationship Counselling for couples and individuals, Counselling for Young People (Talktime), Family Counselling, Psychosexual Therapy, Life Skills Training, Education and Workshops.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Bedford
  • Canol Swydd Bedford
  • Luton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ionawr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 207314 R NATIONAL REALISATIONS (2024)
  • 25 Mawrth 2003: Cofrestrwyd
  • 29 Ionawr 2021: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • RELATE BEDFORDSHIRE AND LUTON (Enw gwaith)
  • RELATE BEDFORD (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020
Cyfanswm Incwm Gros £330.87k £324.68k £304.82k £0 £0
Cyfanswm gwariant £304.80k £301.16k £297.26k £194.85k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £144.00k £41.85k £81.11k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 19 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 06 Mawrth 2020 35 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 04 Hydref 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 04 Hydref 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 29 Ionawr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 29 Ionawr 2018 Ar amser